Chefe do Setor de Apoio Logístico (Presidente) |
Raphaela Silva Ribeiro |
Titular |
P. 571/2022 - nomeação (enquanto Chefe do Salog) |
Serviço de Arquivo do Salog (Secretário) |
Gabriel César de Sousa Santos |
Titular |
P. 571/2022 / Reitoria - nomeação (30.09.2022 a 29.09.2024) |
Serviço de Arquivo do Salog (Secretário) |
Aender de Almeida Miranda |
Suplente |
P. 571/2022 / Reitoria - nomeação (30.09.2022 a 29.09.2024) |
Arquivista |
Miriane da Conceição Fiuza |
Titular |
P. 571/2022 / Reitoria - nomeação (30.09.2022 a 29.09.2024) |
Gabinete da Reitoria |
Daniele de Santana |
Titular |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Gabinete da Reitoria |
Elaine Cristina Aparecida de Souza |
Suplente |
P. 443/2023 - Reitoria - nomeação (28.07.2023 a 27.07.2025) |
Proad |
Matheus Gomes de Almeida: |
Titular |
P. 443/2023 - Reitoria - nomeação (28.07.2023 a 27.07.2025) |
Proad |
Marco Antônio de Carvalho Teixeira |
Suplente |
P. 346/2022 - Reitoria - nomeação (03.09.2021 a 26.08.2023) |
Progp |
Janaína de Araújo Braga |
Titular |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Progp |
Andressa Cristina Alves Carrano |
Suplente |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Proae |
José Ricardo Braga |
Titular |
P. 346/2022 - Reitoria - nomeação (03.09.2021 a 26.08.2023) |
Proae |
Maria Perpétua Oliveira Natividade |
Suplente |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Prope |
Rogério Lucas de Carvalho |
Titular |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Prope |
Adalberto Nunes Pereira Filho |
Suplente |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Pplan |
Izabel Januário Santos Vale |
Titular |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Pplan |
Patrícia Rodrigues de Macedo |
Suplente |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Proen |
|
Titular |
|
Proen |
|
Suplente |
|
Proex |
Simone Raquel do Nascimento Santos |
Titular |
P. 264/2022 - Reitoria - nomeação (13.05.2022 a 26.08.2023) |
Proex |
Maria Mônica Mondaini Reis |
Suplente |
P. 264/2022 - Reitoria - nomeação (13.05.2022 a 26.08.2023) |
Dicon - pós-graduação |
Bruno Henrique Fernandes |
Titular |
P. 363/2023 - Reitoria - recondução (27.08.2023 a 26.08.2025) |
Dicon - pós-graduação |
Luciano Guimarães Garcia |
Suplente |
P. 363/2023 - Reitoria - nomeação (30.06.2023 a 29.06.2025) |
Dicon - graduação |
Marcos Luciano Rios |
Titular |
P. 363/2023 - Reitoria - nomeação (30.06.2023 a 29.06.2025) |
Dicon - graduação |
Aparecida Letícia Neves Ávila Silva |
Suplente |
P. 363/2023 - Reitoria - nomeação (30.06.2023 a 29.06.2025) |
Ntinf |
Marcelo Cordeiro de Oliveira |
Titular |
P. 403/2023 - Reitoria - nomeação (14.07.2023 a 13.07.2025) |
Ntinf |
Marcos Oliveira Santos |
Suplente |
P. 403/2023 - Reitoria - nomeação (14.07.2023 a 13.07.2025) |
Labdoc |
Eduardo Lara Coelho |
Titular |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |
Labdoc |
Everton Tirado Viegas |
Suplente |
P. 337/2022 - Reitoria - nomeação (27.08.2021 a 26.08.2023) |