Membro | Nomeação | Representação |
Adriene Aparecida Carvalho |
15 de julho de 2022 a 14 de julho de 2025 |
Geral |
Rafael Vinicius Nonato |
15 de julho de 2022 a 14 de julho de 2025 Coordenador |
Geral |
Daniele Patury do Nascimento |
14 de julho de 2023 a 13 de julho de 2024 Coordenadora-Adjunta |
Campus Sete Lagoas |
Denilson Ronan de Carvalho |
31 de julho de 2023 a 30 de julho de 2026 Portaria nº 323, de 13 de junho de 2023 |
Campus Tancredo Neves |
Érica Aparecida de Sá |
31 de julho de 2023 a 30 de julho de 2026 Portaria nº 323, de 13 de junho de 2023 |
Ampla concorrência, ativos ou aposentados |
|
Campus Centro-Oeste Dona Lindu | |
|
Campus Santo Antônio | |
|
|
Campus Dom Bosco |
|
Campus Alto Paraopeba |
|
|
Geral |
Última atualização: 09/08/2024